Reports for Charles Rodrigues
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Charles Rodrigues
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2562525, Commercial Registry Office Valais, (600)
ski du Valais Sàrl, in Zermatt, CHE-156.759.847, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1945875).
Firma neu:
ski du Valais Sàrl in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Claude Lelièvre, Liaudet Pial SA, Chemin du Chêne 21, 1020 Renens.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodrigues, Charles, französischer Staatsangehöriger, in Moulins-les-Metz (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lelièvre, Claude Pascal, von Vuisternens-devant-Romont, in Servion, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1945875, Commercial Registry Office Valais, (600)
ski du Valais Sàrl, in Zermatt, CHE-156.759.847, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2014, Publ. 1311221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Favre-Félix, Lionel Jean, französischer Staatsangehöriger, in Ollon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lelièvre, Claude Pascal, von Vuisternens-devant-Romont, in Servion, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rodrigues, Charles, französischer Staatsangehöriger, in Moulins-les-Metz (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1311221, Commercial Registry Office Valais, (600)
ski du Valais Sàrl, in Zermatt, CHE-156.759.847, Bahnhofstrasse 50-52, Seilerhaus Areal D, 3920 Zermatt, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.01.2014.
Zweck:
Sämtliche kaufmännischen Tätigkeiten für Miete und Verkauf von Alpinmaterial und dessen Zubehör im allgemeinen von sämtlicher Ausrüstung im Bereich Wintersport. Kann zur Errichtung dieses Zwecks Verkaufsläden und -flächen betreiben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.01.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
ski plus Swiss Sàrl (CHE-388.031.550), in Renens (VD), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Favre-Félix, Lionel Jean, französischer Staatsangehöriger, in Ollon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodrigues, Charles, französischer Staatsangehöriger, in Moulins-les-Metz (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lelièvre, Claude Pascal, von Vuisternens-devant-Romont, in Servion, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.