Reports for Ursina Rodenkirch-Brändli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ursina Rodenkirch-Brändli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005841851, Commercial Registry Office Graubünden
Schule Wüssenswerk GmbH, in Domleschg, CHE-236.924.517, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2023, Publ. 1005685987).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rodenkirch-Brändli, Ursina, von Maienfeld, in Domleschg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Berger, Rahel, von Rütschelen, in Bonaduz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blumenthal, Alexandra, von Zizers, in Domleschg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR01-1005685987, Commercial Registry Office Graubünden
Schule Wüssenswerk GmbH, in Domleschg, CHE-236.924.517, c/o Ursina Rodenkirch, Punis 40, 7417 Paspels, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung einer bewilligten, ganzheitlichen und reformpädagogischen Schule. Die Gesellschaft kann die Vertretung von in- und ausländischen Firmen übernehmen, sich an anderen Unternehmen in irgendeiner Art beteiligen, verwandte Geschäftszweige angliedern, Zweigniederlassungen errichten und zur Erfüllung des Geschäftsziels Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rodenkirch-Brändli, Ursina, von Maienfeld, in Domleschg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blumenthal, Alexandra, von Zizers, in Domleschg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005638644, Commercial Registry Office Glarus
youspirity gmbh, bisher in Fürstenau, CHE-401.659.965, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276640).
Statutenänderung:
14.12.2022.
Sitz neu:
Glarus.
Domizil neu:
Landstrasse 19, 8750 Glarus.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Business Engineering, Business Analysis, Work-Engineering, Usability, Interaction Design, Visual Design, Informationsmanagement sowie Coaching und Schulung sowie der Handel mit Waren im Bereich von neuen Medien, IT und HCID. Das Unternehmen kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodenkirch-Brändli, Ursina, von Maienfeld, in Domleschg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stein, Alexandra, von Aarberg, in Aarberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
2Weeks Group AG (CHE-355.839.249), in Glarus, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rodenkirch, Jonas, von Degersheim, in Paspels (Domleschg), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Brunner, Marc, von Iseltwald, in Glarus, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schumacher, Beat Jakob, von Glarus Süd, in Ennenda (Glarus), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.