Reports for Angelo Rizzi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Angelo Rizzi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1005238795, Commercial Registry Office Graubünden
Geomatik AG Prättigau, in Küblis, CHE-105.464.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004924237). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Darnuzer Ingenieure AG (CHE-115.797.661), in Davos, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzi, Angelo, von Luzein, in Luzein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3073597, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Grastrocknungsgenossenschaft Herrschaft V Dörfer & Umgebung, in Landquart, CHE-107.776.361, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2009, Publ. 5346540).
Statutenänderung:
21.04.2015.
Domizil neu:
c/o Andrea Accola, Unterdorfstrasse 13, 7206 Igis.
Anteilscheine neu:
CHF 200.00 [bisher: 100.--].
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Haftung: Persönliche und solidarische Haftung der Mitglieder. Ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niggli-Mathis, Klas, von Grüsch, in Grüsch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann-Huggler, Hans-Peter, von Malans, in Malans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barfuss-Pleisch, Urs, von Igis, in Landquart (Igis), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, Hansjürg, von Fläsch, in Fläsch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni-Putzi, Hansluzi, von Jenins, in Jenins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joos, Beat, von Untervaz, in Untervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mani-Kasper, Rudolf, von Chur, in Masans (Chur), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzi, Angelo, von Luzein, in Luzein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Accola, Andrea, von Davos, in Landquart, Vizepräsident, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günthardt, Ulrich, von Adliswil, in Landquart, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michel, Markus, von Landquart, in Landquart, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mutzner, Daniel, von Maienfeld, in Maienfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2810987, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Geomatik AG Prättigau, in Küblis, CHE-105.464.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2009, S. 10, Publ. 5278640).
Domizil neu:
Luzeinerstrass, 7240 Küblis [behördliche Umadressierung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzi, Angelo, von Luzein, in Luzein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von St. Antönien].