Reports for Markus Ritzmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Ritzmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Ritzmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005764636, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Keller-Frei AG, in Wallisellen, CHE-347.163.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606226).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bleuler, Markus, von Küsnacht ZH, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuadra, Diego, von Courtepin, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cuadra, Jorge, von Courtepin, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Barberêche, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst, Patrick, von Bubikon, in Rüti (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grob, Daniel, von Wiesendangen, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Miles Badell, Sven, von Güttingen, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Muncan, Denis, von Zürich, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ritzmann, Markus, von Wilchingen, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Stefan, von Glarus Süd, in Mosnang, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wanner, Bruno, von Beggingen, in Schleitheim, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Marcel, von Hausen (AG), in Hausen (AG), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Baden].
Publication number: 7089202, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Keller-Frei AG, in Wallisellen, CH-020.3.038.695-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, Publ. 6996208).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleuler, Markus, von Küsnacht ZH, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cuadra, Jorge, von Barberêche, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deuber, Georg, von Neunkirch, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Christian, von Frick, in Niederglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Konrad, Ellen Jeannette, von Dürrenroth, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marugg, Marco, von Cazis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Sven, von Güttingen, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rimini, Sandro, von Untervaz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritzmann, Markus, von Wilchingen, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Stefan, von Glarus Süd, in Mosnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäheli, Markus, von Guggisberg, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6996326, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Keller-Frei AG, in Wallisellen, CH-020.3.914.758-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6781410).
Statutenänderung:
12.12.2012.
Firma neu:
Keller-Frei Logistik AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf sowie die Vermietung von Baumaschinen und Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktiern), 800 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Das statutarische Vorkaufsrecht ist aufgehoben.] [bisher: Die Aktien beider Kategorien sind Vorzugsaktien in dem Sinne, als sie bei Veräusserung von Aktien ihrer Kategorie ein Vorkaufsrecht auf deren Erwerb gewähren.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wagner-Amann, Lilly, von Zürich, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Rebekka Esther Salome, von Zürich und Lampenberg, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caprioli, Rinaldo, von Winterthur, in Andelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cuadra, Jorge, von Barberêche, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deuber, Georg, von Neunkirch, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Konrad, Ellen, von Dürrenroth, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Sven, von Güttingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritzmann, Markus, von Wilchingen, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Christian, von Frick, in Niederglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bleuler, Markus, von Küsnacht ZH, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lavater, Markus, von Zürich, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rimini, Sandro, von Untervaz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Stefan, von Glarus Süd, in Mosnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Bruno, von Lützelflüh, in Waltenschwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Stefan, von Würenlos, in Rüdlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leugger, Thomas, von Altnau, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].