Reports for Mario Ritter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Mario Ritter
Holdings
Newest SOGC notifications: Mario Ritter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006119455, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Amport Metallbau AG, in Bubendorf, CHE-107.785.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, S.0, Publ. 2337355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritter, Rosa, von Eptingen, in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ritter, Urs, von Eptingen, in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Mario, von Eptingen, in Büren (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1006119475, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Ridem AG, in Bubendorf, CHE-106.298.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2013, S.0, Publ. 1262341).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritter, Rosa, von Eptingen, in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ritter, Urs, von Eptingen, in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Mario, von Eptingen, in Büren (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1262341, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Ridem AG, bisher in Kaiseraugst, CHE-106.298.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2011, Publ. 6396750).
Gründungsstatuten:
10.06.1988.
Statutenänderung:
18.12.2013.
Sitz neu:
Bubendorf.
Domizil neu:
Brühlstrasse 15a, 4416 Bubendorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Mario, von Eptingen, in Büren SO, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ritter, Urs, von Eptingen, in Arboldswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Liestal, Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ritter, Rosa, von Eptingen, in Arboldswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].