Reports for Mario Ritter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Mario Ritter
Holdings
Newest SOGC notifications: Mario Ritter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3692455, Commercial Registry Office Zug, (170)
Petrotomsk AG, in Zug, CHE-114.111.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 954967).
Firma neu:
Petrotomsk AG in Liquidation.
Aktien neu:
800 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 800 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.07.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Mario, von Oberrohrdorf, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: französischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2686139, Commercial Registry Office Aargau, (400)
INTEGRAL TECHNOLOGIES AG in Liquidation, in Baden, CHE-112.999.062, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, Publ. 1884249).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritter, Mario, von Oberrohrdorf, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wietlisbach, Dr. Beda Thomas, von Wohlenschwil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Publication number: 1884249, Commercial Registry Office Aargau, (400)
INTEGRAL TECHNOLOGIES AG, in Baden, CHE-112.999.062, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2014, Publ. 1412331).
Firma neu:
INTEGRAL TECHNOLOGIES AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.12.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Mario, von Oberrohrdorf, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].