Reports for Anette Ritschard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anette Ritschard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005621748, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung reinhardpartner architekten, in Bern, CHE-421.709.141, c/o reinhardpartner, Architekten und Planer AG, Freiburgstrasse 257, 3018 Bern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
01.12.2022.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt das Halten und Verwalten der Mitarbeiteraktien der reinhardpartner, Architekten und Planer AG, welche nicht durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der reinhardpartner, Architekten und Planer AG übernommen werden. Weiter kann die Stiftung die Bearbeitung von Architekturwettbewerben und die Ausarbeitung eigener Studien unterstützen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der reinhardpartner, Architekten und Planer AG fördern. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Zürcher, Beat, von Bern, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritschard, Anette, von Matten bei Interlaken, in Bern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Christoph, von Lützelflüh, in Schliern b. Köniz (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollberger, Jürg, von Wynigen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teuscher, Daniel, von Erlenbach im Simmental, in Zollikofen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.
Publication number: 7141684, Commercial Registry Office Berne, (36)
Vorsorgestiftung Reinhard + Partner Planer + Architekten AG, in Bern, CH-035.7.000.719-1, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012, Publ. 6645104).
Name neu:
Vorsorgestiftung Reinhard + Partner Planer + Architekten AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 18.02.2013 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Kurt, von Langnau im Emmental, in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ritschard, Anette, von Matten bei Interlaken, in Bern, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Stefan, von Diessbach bei Büren, in Bremgarten bei Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zürcher, Beat, von Bern, in Herrenschwanden (Bremgarten bei Bern), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Vorsorgestiftung Reinhard + Partner Planer + Architekten AG, in B e r n, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifterfirma usw. Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 11.01.1999, S. 172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bader, Markus, von Etziken, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritschard, Anette, von Matten bei Interlaken, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.