Reports for Robert Rietschi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Robert Rietschi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004858203, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Strafin Immobilien Treuhand AG, in Allschwil, CHE-112.484.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004542985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rietschi, Robert, von Gipf-Oberfrick, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melina, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Ercole, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Markovic, Manuel, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Menditto, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), mit Kollektivprokura zu zweien;
Neceva, Snezana, mazedonische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köles, Aykan, von Basel, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köles, Aylin, von Basel, in Frenkendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schöni, Beatrice, von Basel, in Reinach (BL), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2066699, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Strafin Immobilien Treuhand AG, bisher in Basel, CHE-112.484.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2014, Publ. 1656971).
Gründungsstatuten:
17.08.2005.
Statutenänderung:
19.02.2015.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Lettenweg 118, 4123 Allschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Hanspeter, von Basel und Wenslingen, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melina, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Rietschi, Robert, von Gipf-Oberfrick, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Salathe, Jacqueline, von Seltisberg, in Kaiseraugst, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hölstein];
Markovic, Manuel, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
D'Ercole, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3968932, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
IT Immobilien Treuhand AG, in Basel, CH-270.3.002.790-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2007, S. 6, Publ. 3764662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Ruedi, von Basel und Reinach AG, in Basel, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veit, Dr. Fredy, von Basel und Liestal, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Hanspeter, von Basel und Wenslingen, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lisser, André, von Günsberg, in Brislach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kowaleff, Peter, von Küssnacht SZ, in Lörrach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rietschi, Robert, von Gipf-Oberfrick, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, Markus, von Oberriet SG, in Hagendorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates];
Jost, Gerhard genannt Gérard, von Obergesteln, in Rickenbach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit einem Direktor;
Kost, Stefan, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit einem Direktor;
Schwab, Eveline, von Sisseln und Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit einem Direktor.