Reports for Marcel Rietmann
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Rietmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1349265, Commercial Registry Office Berne, (36)
Emch+Berger AG Bern, in Bern, CHE-105.960.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rietmann, Marcel, von St. Gallen, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Pascale, von Rapperswil BE, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Baumann, Christian, von Attelwil, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Kaegi, Manuel, von Bauma, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Zieroff, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: in Bern].
Publication number: 1288591, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Integral Generalunternehmung AG, in Oberengstringen, CHE-102.104.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2010, S. 26, Publ. 5932564).
Statutenänderung:
16.12.2013.
Sitz neu:
Rüti ZH.
Domizil neu:
c/o CAL Treuhand GmbH, Spitalstrasse 68, 8630 Rüti ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rietmann, Marcel, von St. Gallen, in Pergola (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Peluso, Matilde, von Meggen und Adligenswil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6296214, Commercial Registry Office Berne, (36)
Emch + Berger AG Bern, in Bern, CH-035.3.000.712-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2011, S. 3, Publ. 6047398).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Frank, von Wohlen bei Bern, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Urs, von Langnau im Emmental, in Therwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Gerhard, von Erlinsbach AG, in Jegenstorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Busch, Nicolas, von Château-d'Oex, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Gozzer, Davide, von Lugano, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Laube, Felix, von Uetikon am See, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Loosli, Rolf, von Eriswil, in Fribourg, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Rietmann, Marcel, von St. Gallen, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Samland, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Schumacher, Raphael Joseph, von Vilters-Wangs, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.