Reports for Andreas Urs Rieger Obrist
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Urs Rieger Obrist
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004638437, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fondazione ECAP, in Zürich, CHE-105.922.835, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473273).
Domizil neu:
Siewerdtstrasse 8, 8050 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dacrema, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieger, Andreas, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schiavi Schäppi, Rita, von Zollikon, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perret Ducommun, Cristina Laura, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ponzi, Simonetta, italienische Staatsangehörige, in Imola (IT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärer Rennenkampff, Corinne Debora, von Busswil bei Melchnau, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4377251, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solidar Suisse / Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH, in Zürich, CHE-105.829.963, Verein (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915947).
Statutenänderung:
08.05.2018.
Name neu:
Solidar Suisse.
Uebersetzungen des Namens neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Hans-Jürg, von Wagenhausen, in Schaffhausen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieger Obrist, Andreas Urs, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommaruga, Carlo, von Lugano, in Genève, Präsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofstetter, Johann, genannt Pepo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2638017, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fondazione ECAP, in Zürich, CHE-105.922.835, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2015, Publ. 2069459).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldis, Helen, von Weggis, in Küttigen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bednarz, Furio, italienischer Staatsangehöriger, in Riva San Vitale, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alleva, Vania, von Zürich, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amaro, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Festa, Guglielmo, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fucentese, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meghnagi, Saul, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Micheloni, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Cortaillod, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Polito, Veronique, von Renens VD und Basel, in Fribourg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruiz Ruiz, Julio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sigerist, Peter, von Schaffhausen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sorrentino, Angelica, italienische Staatsangehörige, in Aigle, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zanier, Leonardo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Viviani, Giacomo, von Massagno, in Losone, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borelli, Enrico, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ceremigna, Monica, italienische Staatsangehörige, in Guidonia (IT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Di Cesare, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in L'Aquila (IT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
El Akkioui, Mulay, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieger, Andreas, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schiavi Schäppi, Rita, von Zollikon, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tanner, Martin, von Eriswil, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zelinotti, Riccardo, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bozzolini, Guglielmo, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tedesco-Manca, Giuliana, italienische Staatsangehörige, in Subingen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.