Reports for Adrian Rieder-Aellen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Adrian Rieder-Aellen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005776211, Commercial Registry Office Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft St. Stephan, in St. Stephan, CHE-102.340.370, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018, Publ. 1004451130).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft St. Stephan in Liq.. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder-Aellen, Adrian, von St. Stephan, in St. Stephan, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004451130, Commercial Registry Office Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft St. Stephan, in St. Stephan, CHE-102.340.370, Genossenschaft (SHAB Nr. 263 vom 10.11.1969).
Statutenänderung:
07.03.2018.
Domizil neu:
c/o Adrian Rieder-Aellen, Gandlauenenstrasse 11, 3772 St. Stephan.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die allseitige Hebung und Förderung der Zucht des Simmentaler Fleckviehs.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: ohne persönliche Haftung]. Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen einfach schriftlich. Gemäss Erklärung vom 07.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Streichung der Art der Zeichnungsberechtigung, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Der Präsident oder der Stv. führen mit dem Sekretär oder Kassier die Unterschrift kollektiv zu zweien.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matti, Willi, von St. Stephan, in St. Stephan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünenwald-Lempen, Hans, von St. Stephan, in St. Stephan, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor-Perren, Ernst, von Meiringen und St. Stephan, in St. Stephan, Kassier, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder-Aellen, Adrian, von St. Stephan, in St. Stephan, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhnen-Dubach, Ernst, von St. Stephan, in St. Stephan, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perren, Toni, von St. Stephan, in St. Stephan, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.