Reports for Peter Rickenbacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Rickenbacher
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Rickenbacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1714509, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Sigristenhaus AG, in Illgau, CHE-234.254.580, Sigristenhaus, 6434 Illgau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.09.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Bau, Betrieb, Unterhalt sowie die Nutzung von Gebäuden aller Art, die direkt oder indirekt mit dem Sigristenhaus zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Hotel- und Gastronomieunternehmen aller Art betreiben und verpachten. Sie kann Kooperationen mit Dritten eingehen und sich an Unternehmen mit ähnlichen Zielsetzungen beteiligen. Die Gesellschaft kann Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen gründen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens sowie die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 840'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 840'000.00.
Aktien:
4'200 Namenaktien zu CHF 200.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 3.9.2014 die Grundstücke GB Nr. 1 und 5 in Illgau zum Preis von CHF 641'000.00, wofür 3'205 Namenaktien zu CHF 200.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen und Bekanntmachungen an die Namenaktionäre ergehen schriftlich mittels A-Post an die im Aktienbuch registrierten Adressen. Gemäss Erklärung vom 3.9.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Reichmuth, Othmar, von Schwyz, in Illgau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickenbacher, Peter, von Illgau, in Illgau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Heiner, von Muotathal, in Illgau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgler, Markus, von Illgau, in Illgau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heinzer, Alfred, genannt Fredy, von Illgau, in Illgau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hubli, Josef Johann Rudolf, genannt Hansruedi, von Oberiberg, in Illgau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4137480, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Raiffeisenbank Illgau, in Illgau, CH-130.0.002.055-3, Bankinstitut, Genossenschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2004, S. 13, Publ. 2418974).
Statutenänderung:
9.04.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Illgau Genossenschaft. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Othmar, von Schwyz, in Illgau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lagler, Xaver, von Schwyz, in Illgau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinzer-Büeler, Monika, von Illgau, in Illgau, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin];
Bürgler, Marcel, von Illgau, in Illgau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bürgler, René, von Illgau, in Arth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rickenbacher, Peter, von Illgau, in Illgau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dober, Sandro, von Küssnacht SZ, in Illgau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.