Reports for Manuel Rickenbach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Manuel Rickenbach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004976834, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Rickenbach Metzgerei GmbH, in Galgenen, CHE-114.412.438, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, S.0, Publ. 6358624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach, Ernst, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbach, Manuel, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1004515020, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
AGL - Catering GmbH, in Freienbach, CHE-110.131.549, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2016, Publ. 2675035).
Statutenänderung:
29.11.2018.
Firma neu:
AGL-Catering & Weinhandel GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Catering-Service und Eventplanung;
Handel, Import und Export von Lebensmitteln, Weinen, Spirituosen sowie Güter und Produkte gastronomischer Art;
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, Wertschriften erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach, Manuel, von Schwyz, in Wangen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbach, Ernst, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Publication number: 2086461, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
AGL - Catering GmbH, in Freienbach, CHE-110.131.549, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, Publ. 6192702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Billaney, Dennis Anthony, von Uetikon am See und Küttigen, in Jona-Rapperswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbach, Manuel, von Schwyz, in Wangen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.