Reports for Maria Andrea Richterich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Maria Andrea Richterich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005781686, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Mahari-Stiftung, in Laufen, CHE-110.407.243, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942730).
Domizil neu:
Lochbruggstrasse 10, 4242 Laufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richterich, Hans Peter, von Laufen, in Laufen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richterich, Ursula, von Laufen, in Blauen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Richterich, Maria Andrea, von Laufen, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004868416, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Tante Emma GmbH, in Arlesheim, CHE-352.615.328, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004463217).
Firma neu:
Tante Emma GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.02.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richterich, Maria, von Laufen, in Arlesheim, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2425065, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Tante Emma GmbH, in Arlesheim, CHE-352.615.328, Mattweg 2, 4144 Arlesheim, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.10.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb eines Restaurants. Die Gesellschaft kann zudem alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 50'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 02.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Richterich, Maria, von Laufen, in Arlesheim, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Schnitzer, Carolin, deutsche Staatsangehörige, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.