Reports for Christopher Lukas Richter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christopher Lukas Richter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2265907, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur WSC, in Chur, CHE-102.135.947, Genossenschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2015, Publ. 2049935).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Christopher, von Liestal, in Chur, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1399467, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Rhätia Werte AG, in Chur, CHE-102.783.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2012, Publ. 6723348).
Statutenänderung:
11.02.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb von Gastronomiebetrieben und die Erbringung von touristischen Dienstleistungen aller Art;
kann Grundeigentum, Immobilien, Marken und andere materielle oder immaterielle Werte entwickeln, erwerben, bewirtschaften und veräussern;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 12.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bass, Andreas, von Sumvitg, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Christopher Lukas, von Liestal, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gredig, Martin, von Safiental, in Tamins, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Safien];
Amacker, Hans, von Zürich, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caviezel, Piotr Balzer, von Tomils, in Cazis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-421.817.078), in Chur, Revisionsstelle.
Publication number: 6002336, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bau- und Wohngenossenschaft LIZ, in Zürich, CH-020.5.000.328-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2008, S. 24, Publ. 4725054).
Firma neu:
Bau- und Wohngenossenschaft LIZ in Liquidation. Gemäss Erklärung vom 23.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.12.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter, Christopher, von Liestal und Lichtensteig, in Chur, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Zürich, Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Raphael, von Würenlingen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rock, Susanne, von Aarau, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Züllig, Hanna, von Bülach, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neu, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Chur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Zürich, Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Puntin, Flavio, von Cham, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scagnetti, Dina, von Zürich und Pfäffikon, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spaar, Jürg, von Neunkirch, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].