Reports for Antonio Riccio
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Antonio Riccio
Holdings
Newest SOGC notifications: Antonio Riccio
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1250477, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Landqart AG, in Landquart, CHE-108.103.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2013, Publ. 970817).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riccio, Antonio, von Risch, in Rotkreuz (Risch), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russenberger, Karin, von Vilters-Wangs, in Wangs (Vilters-Wangs), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich ].
Publication number: 7168622, Commercial Registry Office Zug, (170)
Intigena AG, in Zug, CH-170.3.020.251-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 27.07.2012, Publ. 6787812).
Statutenänderung:
10.04.2013.
Firma neu:
Intigena (Schweiz) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Intigena (Switzerland) Ltd) (Intigena (Suisse) SA).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riccio, Antonio, von Risch, in Rotkreuz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Bruno, von Luzern, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Mathis, Christof Anders, von Wolfenschiessen, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Procopio, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4466300, Commercial Registry Office Zug, (170)
Intigena Vertriebs- und Marketing AG, in Zug, CH-170.3.020.251-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2002, S. 14, Publ. 447362).
Domizil neu:
Grafenaustrasse 11, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Heinz, von Huttwil, in Aeugst am Albis, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Stefano, von Rüderswil, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichenbacher-Wenger, Tanja, von Gurzelen, in Cham, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Riccio, Antonio, von Risch, in Rotkreuz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.