Reports for Alessandra Riccardi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Alessandra Riccardi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3210573, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Amdeco Sagl, in Bioggio, CHE-104.375.155, società a garanzia limitata (FUSC no. 205 del 22.10.2012, Pubbl. 6898608).
Statuti modificati:
01.12.2016.
Nuova sede:
Minusio.
Nuovo recapito:
Via delle Vigne 6, 6648 Minusio.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Riccardi, Alessandra, da Kirchberg SG, in Minusio, socia e gerente, con firma individuale, con 300 quote da CHF 100.00 [finora: in Lugano].
Publication number: 2266145, Commercial Registry Office Ticino, (501)
SEDEGEST SA, finora in Zug, CHE-114.613.563, società anonima (FUSC no. 235 del 03.12.2012, Pubbl. 6957624).
Statuti originari:
05.09.2012.
Statuti modificati:
02.06.2015.
Nuova sede:
Cadempino.
Nuovo recapito:
Via Cantonale 33, 6814 Cadempino.
Nuovo scopo:
L'acquisto, la vendita, la locazione di beni immobili, come pure la trattazione di affari commerciali, in particolare la mediazione di affari immobiliari. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali necessarie al raggiungimento dello scopo sociale nonché partecipare e/o collaborare con società del ramo.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera. Con dichiarazione del 01.12.2008 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [radiati: Mit Erklärung vom 01.12.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Persone dimissionarie e firme cancellate: Riccardi, Alessandra, da Kirchberg SG, in Lugano, amministratrice unica, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
De Toni, Sergio, da Kirchberg BE, in Bissone, amministratore unico, con firma individuale.
Publication number: 1582457, Commercial Registry Office Zug, (170)
GESTICAL SA, in Zug, CHE-109.461.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S. 40, Publ. 5110368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riccardi, Alessandra, von Kirchberg SG, in Lugaggia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Toni, Sergio, von Kirchberg SG, in Bissone, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
De Toni, Andrea, von Kirchberg SG, in Monteceneri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.