Reports for Mario Riatsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Mario Riatsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005841845, Commercial Registry Office Graubünden
Fundaziun CHASTÈ DA TARASP, in Scuol, CHE-116.162.407, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3288125).
Urkundenänderung:
25.07.2023.
Name neu:
Fundaziun CHASTÈ DA TARASP - Not Vital.
Domizil neu:
c/o Andri Riatsch, Tuor 139A, 7546 Ardez.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fanzun, Andrea, von Scuol, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hrankovic, David, deutscher Staatsangehöriger, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riatsch, Mario, von Valsot, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vital, Not, von Scuol, in Rio de Janeiro (BR), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Scuol];
Riatsch, Andri, von Valsot, in Scuol, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cappellin, Giorgio, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miescher, Annatina, von Basel, in New York (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peer, Jon, von Scuol, in Lüscherz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005822175, Commercial Registry Office Graubünden
Pro Tarasp Vulpera, in Scuol, CHE-106.799.201, Verein (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4041527).
Statutenänderung:
16.02.2019 01.05.2022.
Name neu:
Pro Tarasp.
Domizil neu:
c/o Daniel Stecher, Chaposch 56 , 7553 Tarasp.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosca, Regula, von Scuol, in Scuol, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bettschart, Rolf, von Schwyz, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Meyer, Thomas, von Scuol, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Riatsch, Mario, von Valsot, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Federspiel, Barbara, von Zürich, in Scuol, Co-Präsidentin , mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochstrasser, Irene Anna, von Sattel, in Feusisberg, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fanzun, Riet, von Scuol, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Müller, Christian, von Basel, in Rotterdam (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Stecher, Daniel, von Scuol, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: HR01-1005092031, Commercial Registry Office Graubünden
Eisweg Engadin GmbH, in Scuol, CHE-347.699.526, c/o Wolfgang Bosshardt, Sur En 236, 7554 Sent, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Eiswegs in Sur En/Sent Gemeinde Scuol, die Beratung, Kooperation und Ausführung von Tätigkeiten im Bereich der Event-, Freizeit-, Unterhaltungs- und Sportveranstaltung, den Handel mit sowie den Kauf und Verkauf von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, Telefax oder Email an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 27.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bosshardt, Wolfgang, von Oberembrach, in Scuol, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Riatsch, Mario, von Valsot, in Scuol, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.