Reports for Alexander Rey
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexander Rey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005382537, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Binder & Partner AG, in Baden, CHE-104.424.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, S.0, Publ. 1705357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hehli Hidber, Dr. Christine, von Appenzell und Mels, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läuffer, Markus, von Fraubrunnen, in Dintikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rey, Alexander, von Birmenstorf AG, in Birmenstorf AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5742120, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Wohlfahrtsstiftung der Metallwerke AG, in Dornach, CH-247.7.000.039-0, Stiftung (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2009, S. 14, Publ. 5245350).
Urkundenänderung:
3.05.1989.
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung der Metallwerke AG in Liquidation.
Zweck neu:
Fürsorge für die am bisherigen Sitz der Stifterin beschäftigten Arbeitnehmer der Stifterin, einschliesslich der Mitglieder der Geschäftsleitung sowie für deren Hinterbliebene im Falle von Alter, Invalidität, Tod, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit und unverschuldeter Notlagen. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 09.04.2010 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Samuel Viktor, von Affoltern am Albis, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riegert, Werner, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Jean, von Radelfingen, in Biel/Bienne, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gumann, Maria, von Oberlunkhofen, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, René, von Fahrwangen, in Hausen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burton, Richard, von Gränichen, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Podlech, Roger, von Winterthur, in Illnau (Illnau-Effretikon), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleuke, Lars, von Aarau, in Aarau, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Rey, Alexander, von Birmenstorf AG, in Birmenstorf AG, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2208912, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung Aargauer Heimatschutz, in Zofingen, Stiftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.1998, S. 1428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Urs, von Aarau und Domat/Ems, in Zofingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brentano, Nicoletta, von Laufenburg, in Brugg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streiff, Ernst, von Glarus, in Jonen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmann, Willi, von Neftenbach, in Neuenhof, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Geschäftsführer];
Caneve, Dr. Sergio, von Winterthur, in Möriken-Wildegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Philipp, von Zürich und Schmiedrued, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rey, Alexander, von Birmenstorf AG, in Birmenstorf AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.