Reports for Michael Rettenmund
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Rettenmund
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4142540, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
celsus GmbH, in Luzern, CH-100.4.026.174-5, Entwicklung, Beratung, Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet computergestützter Informationssysteme sowie Handel mit Hard- und Software, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2005, S. 9, Publ. 3036828).
Statutenänderung:
28.09.2007. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rettenmund, Michael, von Röthenbach im Emmental, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joller, Patrick, von Dallenwil, in Inwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--];
Renggli, Andreas, von Sursee, in Sursee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--];
Suter, Roger, von Beromünster, in Schenkon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--].
Publication number: 3036828, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
celsus GmbH, bisher in Oberkirch, CH-100.4.026.174-5, Entwicklung, Beratung, Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet computergestützter Informationssysteme sowie Handel mit Hard- und Software, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2002, S. 8, Publ. 584988).
Statutenänderung:
15.09.2005.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Frankenstrasse 3, 6003 Luzern. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Stefan, von Sursee, in Oberkirch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joller, Patrick, von Dallenwil, in Inwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Renggli, Andreas, von Sursee, in Sursee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Rettenmund, Michael, von Röthenbach im Emmental, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Suter, Roger, von Beromünster, in Schenkon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.