Reports for Aline Lea Repole
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Aline Lea Repole
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005962747, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bernardimmo AG, in Herrliberg, CHE-272.668.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2022, Publ. 1005626656).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stamm, Alain, von Aeschi bei Spiez, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Repole, Aline Lea, von Escholzmatt-Marbach, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sven Marc Lüthi [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alain Stamm];
Stalder, Guiomar, von Escholzmatt-Marbach, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sven Marc Lüthi [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alain Stamm];
Stalder, Philippe Bernard, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sven Marc Lüthi [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alain Stamm];
Stalder, Nicolas Raymond, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sven Marc Lüthi [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alain Stamm];
Lüthi, Sven Marc, von Dietikon, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005626656, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bernardimmo AG, in Herrliberg, CHE-272.668.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2022, Publ. 1005620421).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Repole, Aline Lea, von Escholzmatt-Marbach, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alain Stamm [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stalder, Guiomar, von Escholzmatt-Marbach, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alain Stamm [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Philippe Bernard, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alain Stamm [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stalder, Nicolas Raymond, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alain Stamm [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stamm, Alain, von Aeschi bei Spiez, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004754969, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bernardimmo AG, in Herrliberg, CHE-272.668.959, Seestrasse 178, 8704 Herrliberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.11.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken sowie das Erstellen, Vermieten, Verpachten und Verwalten von Bauten aller Art. Die Gesellschaft ist zu allen Massnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, Unternehmen und Beteiligungen erwerben und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 7'500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 7'500'000.00.
Aktien:
750'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 25.10.2019 Liegenschaft Nr. 479 Grundbuch Erlen, Liegenschaft Nr. 745 Grundbuch Aadorf, Liegenschaft Nr. 1199 Grundbuch Amriswil, Liegenschaft Nr. 2242 Grundbuch Romanshorn, Liegenschaft Nr. 61359 Grundbuch Frauenfeld, Liegenschaft Nr. 378 Grundbuch Gemeinde Rüthi, Liegenschaft Nr. 742 Grundbuch Gemeinde Wittenbach, Liegenschaft Nr. 3503 Grundbuch St. Fiden, Gemeinde St. Gallen, wofür 743'010 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben und CHF 5'200'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail oder per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 01.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stalder, Bernhard, von Escholzmatt-Marbach, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bühler, Hans-Peter, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Guiomar, von Escholzmatt-Marbach, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Repole, Aline Lea, von Escholzmatt-Marbach, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, Philippe Bernard, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, Nicolas Raymond, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.