Reports for Edi Renz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Edi Renz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5107254, Commercial Registry Office Zurich, (20)
bauhaus.ch Partner AG, in Winterthur, CH-020.3.021.134-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.1998, S. 7907).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Firma neu:
Walter Wittwer Immobilienberatungen AG.
Domizil neu:
Pflanzschulstrasse 3, 8400 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von kaufmännischen Beratungsdienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit der Entwicklung von Neubauvorhaben, Nutzung, Umnutzung, Analysen und Bewertung von Immobilien und Arealen sowie Erstvermietung und Bewirtschaftung von Anlageobjekten. Ferner bezweckt sie die Verkäufe von Einzelobjekten und Gesamtanlagen, die allgemeine Bauherrenberatungen bei Neubauvorhaben von Wohn- und Gewerbeliegenschaften sowie bei Nutzungsänderungen von bestehenden Anlagen, strategische Marktabklärungen für Investoren, Beratung im Bereich Notariats- und Finanzierungswesen, Baukostenkontrollen sowie Dienstleistungen in Erbschaftsangelegenheiten. Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte durchführen, insbesondere kann sie sich auch an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundeigentum erwerben und veräussern und Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Britz, Helmut, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heim, Werner, von Appenzell, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oes, Daniel, von Ermatingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perolini, Arturo, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dahinden, Alexander, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finsterwald, Alfred, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geisthardt, Stefan, von Wila, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renz, Edi, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
A - Z Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Walter, von Elgg und Aeschi bei Spiez, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wittwer, Verena, von Elgg, in Winterthur, mit Einzelunterschrift;
Aeppli, Matthias, von Wildberg, in Seuzach, mit Einzelunterschrift;
Diener-Stutterich, Angela, von Winterthur, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Konrad, Christoph, von Seuzach, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahel, Fabian, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
bauhaus.ch Partner AG, in Winterthur, St. Gallerstrasse 45, 8400 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.09.1998.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Immobiliensektor, insbesondere Beurteilung, Projektierung, Erstellung und Bewirtschaftung von Immobilien;
kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundeigentum erwerben und veräussern und Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten.
Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF1'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Wittwer, Walter, von Elgg, Grüningen und Aeschi bei Spiez, in Winterthur, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Britz, Helmut, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heim, Werner, von Appenzell, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oes, Daniel, von Ermatingen, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perolini, Arturo, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dahinden, Alexander, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finsterwald, Alfred, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geisthardt, Stefan, von Wila, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renz, Edi, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
A - Z Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.