Reports for Mauro Renna
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mauro Renna
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4471420, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Umiker Finanz GmbH, in Stein am Rhein, CH-020.4.028.834-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2008, S. 12, Publ. 4389974).
Firma neu:
Umiker Finanz GmbH in Liquidation. Auflösung laut Gesellschafterbeschluss vom 29.04.2008.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renna, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Stein am Rhein, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Umiker, Roberto, von Thalheim AG, in Stein am Rhein, Gesellschafter und Geschäftsführer/Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4389974, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Umiker Finanz GmbH, in Stein am Rhein, CH-020.4.028.834-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2008, S. 14, Publ. 4326546).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renna, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Stein am Rhein, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Unterschrift zu zweien];
Umiker, Roberto, von Thalheim AG, in Stein am Rhein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Wallisellen].
Publication number: 4326546, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Umiker Finanz GmbH, bisher in Dietlikon, CH-020.4.028.834-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2007, S. 25, Publ. 3883504).
Gründungsstatuten:
07.04.2004.
Statutenänderung:
04.01.2008.
Sitz neu:
Stein am Rhein.
Domizil neu:
Oberstadt 6, 8260 Stein am Rhein.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Depotfestgeldern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Publikationsorgan: SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Telefax. Laut Erklärung des Geschäftsführers vom 4.1.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Gertrud, von Bubikon, in Bubikon, mit Prokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Umiker, Roberto, von Thalheim AG, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.00 (wie bisher);
Renna, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Stein am Rhein, Direktor, mit Unterschrift zu zweien [bisher: in Dietlikon, Vizedirektor mit Unterschrift zu zweien].