Reports for Linda Reist
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Linda Reist
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005815419, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BDO AG, in Zürich, CHE-105.952.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005789421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, René-Marc, von Langnau im Emmental, in Epalinges, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Hillerin, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Pringy (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiorentino, Stefano, von Thayngen, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollenstein-Waldisberg, Helena, von Dagmersellen und Mosnang, in Mosnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Passaquay, Bernard, von Saint-Maurice, in Monthey, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peiffer, Lionel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Thomas, von Kriens, in Aetingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thüler, Thomas, von Landiswil, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Philip, von Emmen, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jay Ba, Sylvie, französische Staatsangehörige, in Saint-Prex, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kloter, Manuela, von Zürich, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Mark Christian, von Röthenbach im Emmental, in Buchs (SG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Adrian, von Unterschächen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nay, Isabella, von Breil/Brigels, in Muri (AG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Portmann, Andrea, von Bellach, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reist, Linda, von Sumiswald, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Courois, Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Rosult (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaufelberger, Andreas, von Zug, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barukcic, Ivana, von Luterbach, in Luterbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bucher, Fabia, von Bachs, in Ennetbaden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Elke, Sebastian, von Allschwil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Imhof, Zoé, von Fully, in Nyon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Bender, Zoé];
Meier, Fabian, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Milardovic, Josip, kroatischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schäfer, Johanna, von Oberengstringen, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Lovasz, Johanna];
Theiler, Alexandra, von Spiez, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Werder, Beat, von Cham, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004663134, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BDO AG, in Zürich, CHE-105.952.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004658709).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Klauser & Partner AG, in Schaffhausen (CHE-109.895.350), gemäss Fusionsvertrag vom 12.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 958'130 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 270'647 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi Fischer, Nicole, von Meisterschwanden, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bianco, Rahel, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Stefan, von Uerkheim, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Rosmarie, von Hinwil und Alt St. Johann, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemar, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirt, Hansjörg, von Schleinikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingala, Luigi, von Biberstein, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingala, Marco, von Biberstein, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Beat, von Langnau im Emmental, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlienger, Stefan, von Hellikon, in Biberstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Shilling, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter Okomba, Karoline, von Riehen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Verhoek Geiser, Gabriela, von Maur, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winterberg, Ramon, von Roggliswil, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Sylvie, von Trub, in Siviriez, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alton, Catherine, britische Staatsangehörige, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Berweger, Michael, von Hundwil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Braisaz-Latille, Jérôme, von Lancy, in La Sarraz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fluri, René, von Balsthal, in Subingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grossmann, Leonie, von Schwyz, in Speicher, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hofmeier, Thomas, von Nuglar St.Pantaleon, in Seewen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kayser, Cécile, von Kreuzlingen, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kocher, Jacques, von Worben, in Yverdon-les-Bains, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mauri, Natalia, von Ursins, in Carouge (GE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Matthias, von Lengnau AG, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Prêtre, Jean-Jacques, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stephan, Micha, von Riehen, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suppa, Romina, von Turgi, in Turgi, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tribelhorn, Dominik, von Schwellbrunn, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Waeber, Yvonne, von Basel, in Lausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zollinger, Reto, von Gossau ZH, in Galgenen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gniffke, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Dorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Le Trocquer, Emeline, französische Staatsangehörige, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodriguez, José Luis, von Steinhausen und Werthenstein, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Zimmer, Cornelia, von Ebikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Opfikon, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Andermatt, Roman, von Zürich, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bellwald, Linus, von Blatten, in Othmarsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Büchi, Richard, von Wildberg, in Sutz-Lattrigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frein, Olivier, von Pleigne, in Le Mouret, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gasser, Sabine, von Nunningen, in Nunningen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Hänggi, Sabine];
Gouda, Gamila, von Zürich und Walenstadt, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Herron, Sandra, von Buchs (LU), in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Meyer, Sandra];
Joss, Andrea, von Sarnen, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Burch, Andrea];
Maier, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marra, Laura, von Wäldi, in Felben-Wellhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reist, Linda, von Sumiswald, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rogger, Manuela, von Eich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tiemann, Claudia, von Fehraltorf und Herisau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Wyl, Matilda, von Lumnezia, in Surses, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Arpagaus, Matilda].
Publication number: 2576027, Commercial Registry Office Berne, (36)
SEEWER TREUHAND AG, in Brügg, CHE-106.022.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, Publ. 2229367).
Statutenänderung:
22.12.2015.
Firma neu:
ANBA Treuhand AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Sutz-Lattrigen.
Domizil neu:
Schulstrasse 1a, 2572 Sutz.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reist, Linda, von Sumiswald, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Philippe, von Wattenwil, in Derendingen, mit Kollektivprokura zu zweien.