Reports for Jörg Reinhard Reise
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jörg Reinhard Reise
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2590169, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 461 vom 05.01.2016Internationale Föderation von Wirkerei- und Strickerei-Fachleuten (IFWS), in Zürich, CHE-101.712.204, Verein (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2583163).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reise, Jörg Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Dornbirn (DE)]. .
Publication number: 2583163, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Internationale Föderation von Wirkerei- und Strickerei-Fachleuten (IFWS), bisher in Wattwil, CHE-101.712.204, Verein (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2010, S. 19, Publ. 5961068).
Gründungsstatuten:
23.09.1960.
Statutenänderung:
25.09.2014.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Schweizerische Textilfachschule Genossenschaft, Hallwylstrasse 71, 8004 Zürich.
Zweck neu:
Zweck und Ziel der Föderation ist: a) Fachleute der Wirkerei- und Strickerei-Industrie und fachangrenzender Industrien verschiedener Nationen durch freundschaftliche Bande zusammenzuschliessen, um gemeinsam das Interesse an der Wirkerei- und Strickerei-Industrie zu fördern und darüber hinaus der Textilbranche mit allen ihren Facetten und ihrer fachlichen Weiterentwicklung zu dienen;
b) Einander die jeweiligen Forschungsergebnisse mitzuteilen, Fachkenntnisse auszutauschen und einen Kontakt zwischen Industrie, Forschung und Schule zu pflegen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Haftung: Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Vermögen des Vereins;
die persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.].Mittel neu: Mitglieder- und Gönnerbeiträge. [gestrichen: Mittel: Mitgliederbeiträge und Abgaben].[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Wattwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reise, Jörg Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Dornbirn (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.