Reports for Charles Reischmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Charles Reischmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1253555, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
FONDATION ENERGY PACT, in Lachen, CHE-113.960.358, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dunand, Marco, von Avusy, in Nyon, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reischmann, Dr. Charles, von Altstätten, in Founex, Mitglied und Vizedirektor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-310.978.038), in Wädenswil, Revisionsstelle [bisher: Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.9.001.081-3)].
Publication number: 1200625, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
FONDATION ENERGY PACT, bisher in Eysins, CHE-113.960.358, Stiftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2013, Publ. 7181830).
Gründungsurkunde:
20.04.2011.
Urkundenänderung:
01.06.2013.
Sitz neu:
Lachen.
Domizil neu:
bei Dr. Martin Michel, Zürcherstrasse 49, 8853 Lachen SZ.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Förderung einer ausgewogenen Nutzung verschiedener Energieformen, mit dem Willen Fortschritt, wirtschaftliche Entwicklung und Umweltschutz in Einklang zu bringen. Die Stiftung kann alles unternehmen, welches direkt oder indirekt der Zielerreichung dient.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertozzi, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
E. Kiss-Borlase, Bureau Fiduciaire SA (CH-660-0245983-2), in Genève.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Dr. Martin, von Glarus, in Lachen SZ, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Reischmann, Dr. Charles, von Altstätten, in Founex, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schnidrig, Luzi, von Grächen und Oberrieden, in Lachen SZ, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.9.001.081-3), in Wädenswil, Revisionsstelle.