Reports for Andreas Reinhart
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Reinhart
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005324723, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pende Foundation, in Winterthur, CHE-112.963.822, Stiftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergonzoli, Eros, von Brissago, in Ascona, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhart, Andreas, von Winterthur, in Einsiedeln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004948182, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pende Foundation, bisher in Ascona, CHE-112.963.822, Stiftung (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2009, Publ. 5319798).
Urkundenänderung:
08.06.2020.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Gertrudstrasse 1, 8400 Winterthur.
Zweck neu:
1 Zweck der Stiftung ist, mit ihren Mitteln ausschliesslich in gemeinnütziger Weise der Allgemeinheit zu dienen. Sie verfolgt keinerlei Erwerbszwecke. 2 Die Stiftung fördert namentlich Institutionen und Projekte mit folgenden Zielsetzungen: - Institutionen, welche in irgendeiner Weise wohltätige Zwecke verfolgen, unterstützen oder unmittelbar an Bedürftige ausrichten;
- Schulen, Universitäten, wissenschaftliche Unternehmungen aller Art, oder Studenten und wissenschaftlich tätige Personen, die der Förderung würdig sind;
- Öffentliche und private Institutionen, welche die Förderung der Jugend zum Ziel haben;
- Organisationen und Projekte, die sich für eine gesunde Umwelt einsetzen und eine nachhaltige Entwicklung zum Ziel haben;
- Projekte und Institutionen, die sich mit Aufbauarbeit in Drittweltländern im Bereich Ausbildung, Fürsorge und ganz allgemein der Entwicklung dieser Länder befassen;
- Institutionen und Projekte, welche die geistigen Werte des Menschen sowie sein Suchen nach Selbsterkenntnis und persönlicher Verantwortung in der sich verändernden multikulturellen Welt fördern. 3 Dem Stifter ist vorbehalten, der zuständigen Behörde im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften eine Änderung des Zwecks zu beantragen.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.]. [Bemerkungen neu:] Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhart, Andreas, von Winterthur, in Einsiedeln, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cannero-Riviera (IT)];
O'Beirne, Mary, irische Staatsangehörige, in Einsiedeln, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cannero-Riviera (IT)];
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1)].
Publication number: 2502509, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Fotomuseum Winterthur, in Winterthur, CHE-107.501.284, Stiftung (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2014, Publ. 1721401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhart, Andreas, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.