Reports for Jolanda Reichen-Von Deschwanden
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jolanda Reichen-Von Deschwanden
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005651508, Commercial Registry Office Berne, (36)
Deschwanden Pflästerungen AG, in Adelboden, CHE-106.477.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, S.0, Publ. 6803986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichen-von Deschwanden, Jolanda, von Kerns und Adelboden, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Deschwanden, Gaudenz Peter, von Kerns, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Deschwanden, Peter Gaudenz, von Kerns, in Adelboden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
von Deschwanden, Veronika, von Kerns, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6803986, Commercial Registry Office Berne, (36)
Deschwanden Pflästerungen AG, bisher in Kriegstetten, CH-251.3.000.030-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2009, S. 16, Publ. 5295858).
Gründungsstatuten:
31.08.1993.
Statutenänderung:
25.06.2012.
Sitz neu:
Adelboden.
Domizil neu:
c/o Veronika und Peter Gaudenz von Deschwanden, Fitzerweg 11, 3715 Adelboden.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung und Ausführung von Freizeitanlagen, die Ausführung von Pflästerungs- und Tiefbauarbeiten und Transporten sowie die Führung einer Fahrzeugwerkstatt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Immobilien erwerben, veräussern, belasten und verwalten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Deschwanden, Peter Gaudenz, von Kerns, in Adelboden, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reichen-von Deschwanden, Jolanda, von Kerns und Adelboden, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Deschwanden, Gaudenz Peter, von Kerns, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.