Reports for Thomas Regenass
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Regenass
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5589322, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Hausgenossenschaft Wohnstadt Hammerstrasse, in Basel, CH-270.5.000.176-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2008, S. 5, Publ. 4398836).
Statutenänderung:
30.03.1994, 28.11.2009. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 02.12.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christian, von Seewen, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurini, Myriam, von Riein, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Nicole, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbacher, Mara, von Radelfingen, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Funtsch, Matthieu, französischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffar, Cécile, französische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Patrick, von Appenzell, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Regenass, Thomas, von Niederdorf, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4398836, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Hausgenossenschaft Wohnstadt Hammerstrasse, in Basel, CH-270.5.000.176-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2004, S. 5, Publ. 2426136).
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Heinimann, Jona, von Bennwil, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöllhorn, Arne, von Biel BE, in Orpund, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caprez, Riccarda, von Trin, in Trin, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morwinski, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian, von Seewen, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurini, Myriam, von Riein, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regenass, Thomas, von Niederdorf, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Nicole, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Patrick, von Appenzell, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung].