Reports for Markus Regenass-Hugentobler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Regenass-Hugentobler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2999299, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Genossenschaft Elektra Itingen, in Itingen, CHE-101.666.521, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1587445).
Statutenänderung:
27.04.2016.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Howald, Annamarie, von Wangenried, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Regenass-Hugentobler, Markus, von Ramlinsburg, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfelfinger-Schaub, Marianne, von Sissach, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfiffner, Walter, von Mels, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lurz-Finkbeiner, Christine, von Liestal und Mellingen, in Itingen, Mitglied, Aktuarin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baechtold, Filip Raimond, von Schleitheim, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfelfinger, Ernst, von Sissach, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Nathalie Janine, von Herisau, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1587445, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Elektra Itingen, in Itingen, CHE-101.666.521, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2013, Publ. 7057684).
Statutenänderung:
08.01.2014.
Firma neu:
Genossenschaft Elektra Itingen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen im Gemeindeanzeiger.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regenass-Hugentobler, Markus, von Ramlinsburg, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Howald, Annamarie, von Wangenried, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.
Publication number: 3390672, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Elektra Itingen, in Itingen, CH-280.5.910.317-3, Abgabe elektrischer Energie im Rahmen der technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten zu angemessenen Bedingungen, Genossenschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2005, S. 3, Publ. 2817116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaggi-Schaffner, Martin, von Itingen und Habkern, in Itingen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lurz-Finkbeiner, Christine, von Mellingen und Liestal, in Itingen, Mitglied, Aktuarin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Regenass-Hugentobler, Markus, von Ramlinsburg, in Itingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.