Reports for Mathias Rebsamen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mathias Rebsamen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005744582, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Apoweb AG, in Zürich, CHE-113.691.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2018, Publ. 4405479). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 22.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber-Schenk, Ruth, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebsamen, Mathias, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andres, Dr. Rudolf, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganz, Christina, von Buch am Irchel, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merazzi, Milena, von Biel/Bienne, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jelliqi, Besarta, von Berikon, in Berikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Caminada Treuhand AG Zürich (CHE-107.854.067), in Zürich, Revisionsstelle;
Weber, Walter, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005650233, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gesundhaus Falken Apotheke AG, in Zürich, CHE-114.611.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004710571).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebsamen, Mathias, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andres, Dr. Rudolf, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merazzi, Milena, von Biel/Bienne, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hackspiel-Neidhardt, Barbara, von Zürich und Nuglar-St. Pantaleon, in Urdorf, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005381741, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Frisullo AG, in Schlieren, CHE-116.380.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S.35, Publ. 5962344).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frisullo, Dr. Alessandro, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frisullo, Franziska, von Zürich und Neckertal, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merazzi, Milena, von Biel/Bienne, in Bassersdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andres, Dr. Rudolf, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebsamen, Mathias, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.