Reports for Martin Reber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Reber
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Reber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005566837, Commercial Registry Office Berne, (36)
B-Reisen AG, in Bern, CHE-106.765.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180588).
Firma neu:
B-Reisen AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.09.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Martin, von Schangnau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Alfred, von Bern, in Ramlinsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005471746, Commercial Registry Office Berne, (36)
Haco AG, in Muri bei Bern, CHE-102.698.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, Publ. 1005442913).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Martin, von Schangnau, in Rosshäusern (Mühleberg), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gurtner, Reto, von Schwarzenburg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005180588, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schär Reisen Bern AG, in Bern, CHE-106.765.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005176741).
Statutenänderung:
28.04.2021.
Firma neu:
B-Reisen AG.
Domizil neu:
Marktgasse 32, 3011 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Reisebüros. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, erwerben oder sich mit ihnen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung vom 28.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissbühler, Andreas, von Lauperswil, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedegg-Treuhand, Peter Friedli (CHE-107.426.062), in Kirchberg BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Alfred, von Bern, in Ramlinsburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reber, Martin, von Schangnau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].