Reports for Francine Rausis
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Francine Rausis
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5158526, Commercial Registry Office Valais
Aflocam Sàrl, à Sion, CH-626.4.010.090-9, Société à responsabilité limitée (FOSC no 248 du 21.12.2005, p. 20, publ. 3158684).
Modification des statuts:
29.06.2009.
Nouvelle adresse:
c/o AFI-Partner SA, rue de la Dent-Blanche 20, 1950 Sion.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Personnes et signatures radiées:
Rausis, Jean-Charles, de Orsières, à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
Rausis, Francine, de Orsières, à Savièse, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Vouillamoz, Jean-Claude, de Isérables, à Conthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.--. Selon déclaration du gérant du 29.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Publication number: 3158684, Commercial Registry Office Valais
Aflocam Sàrl, à Sion, CH-626.4.010.090-9, c/o AFI-Partner SA, rue de la Dent-Blanche 20, 1950 Sion, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
6.12.2005.
But:
fabrication, transformation, production et commercialisation de tous produits et accessoires destinés à faciliter le transport d'objets;
importation et exportation de tels objets;
toutes activités convergentes y compris l'acquisition et la vente d'immeubles.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Rausis, Jean-Charles, de Orsières, à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
Rausis, Francine, de Orsières, à Savièse, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--. Capital social entièrement libéré.