Reports for Elsbeth Rauber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Elsbeth Rauber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004728418, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
irides AG, in Basel, CHE-456.708.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2019, Publ. 1004703350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gick, Frank, von Domleschg, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauber, Elsbeth, von Zofingen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3080193, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
irides AG, in Basel, CHE-456.708.277, Kohlenberggasse 20, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.06.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Einrichtungen für behinderte und betagte, insbesondere für blinde, sehbehinderte und hörsehbehinderte Menschen, wie Wohn- und Pflegeheim, Tageszentrum, Werk- und Ausbildungsstätten, ferner die Erbringung von Dienstleistungen, wie Spitex-, Betreuungs- und Beratungsdienste, sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit den in den eigenen Werkstätten hergestellten Produkten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem vorerwähnten Gesellschaftszweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist gemeinnützig und nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet.
Aktienkapital:
CHF 1'500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'500'000.00.
Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Blindenheim Basel Stiftung der GGG, Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel AG, nämlich den Geschäftsbereich Betrieb Blindenheim und Werkstätten, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 25.04.2016 und Übernahmebilanz per 31.12.2015, wonach die übernommenen Aktiven CHF 2'784'573.00 und die übernommenen Passiven CHF 1'284'573.00 betragen, wofür 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern der Gesellschaft deren Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Jaccoud, Pierre, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rajaonarison, Monika, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Stefan, von Riehen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ettlin, Dr. Werner, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Marco, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krieg, Georges, von Kilchberg BL, in Kilchberg BL, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Degen, Marlies, von Oberdorf BL, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gick, Frank, von Domleschg, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Härtsch, Janine, von St. Gallen, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauber, Elsbeth, von Zofingen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Beat, von Worb, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.