Reports for Rainer Rathje
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rainer Rathje
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7205268, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Paulie und Fridolin Düblin Stiftung, in Zürich, CH-020.7.001.189-1, Stiftung (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2012, Publ. 6861196).
Domizil neu:
c/o Alzheimervereinigung Kanton Zürich, Forchstrasse 362, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rathje, Rainer, von Männedorf, in Männedorf, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haag, Othmar, von Warth-Weiningen, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7078268, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rathje Consulting GmbH, in Männedorf, CH-020.4.026.913-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2009, S. 30, Publ. 5286022).
Firma neu:
Rathje Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.02.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rathje, Rainer, von Männedorf, in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Rathje-Bender, Gabriele, von Männedorf, in Männedorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: deutsche Staatsangehörige].
Publication number: 5958400, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Paulie und Fridolin Düblin Stiftung, in Zürich, CH-020.7.001.189-1, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 26, Publ. 5501378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Karl, von Pfäffikon, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sticher, Miriam, von Hochdorf, in Maur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giroud AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rathje, Rainer, von Männedorf, in Männedorf, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
REFIDAR MOORE STEPHENS AG (CH-020.3.921.756-8), in Opfikon, Revisionsstelle.