Reports for Sirus Ramezani
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sirus Ramezani
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005724703, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vorsorgefonds der McKinsey & Company, Inc. Switzerland, Wilmington, Zurich Branch, in Zürich, CHE-110.220.667, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005597902).
Name neu:
Vorsorgefonds der McKinsey & Company, Inc. Switzerland, Wilmington, Zurich Branch in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.01.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thut, Dr. Andreas, von Zürich und Oberentfelden, in Widen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Marius Felix, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Johansson, Sylvain Thomas, von Winterthur, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Matthias, Robin Benjamin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ramezani, Sirus, von Reigoldswil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005354050, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WORLDWEBFORUM beecom AG, in Zürich, CHE-272.973.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jänicke-Kandler, Monika, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramezani, Sirus, von Reigoldswil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Fabian, von Walterswil (BE), in Weiningen (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004450005, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WORLDWEBFORUM beecom AG, in Zürich, CHE-272.973.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4011059).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jänicke-Kandler, Monika, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mazumder, Sita Monica, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramezani, Sirus, von Reigoldswil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.