Reports for Christian Rémy Rais
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Rémy Rais
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004702887, Commercial Registry Office Jura, (670)
ACMT Sàrl, à Courtedoux, CHE-475.134.313, société à responsabilité limitée (No. FOSC 246 du 19.12.2014, p.0, Publ. 1892397).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rais, Christian Rémy, de Develier, à Alle, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Durrer, Alexandre Ramon, de Kerns, à Courtedoux, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Publication number: 1892397, Commercial Registry Office Jura, (670)
ACMT Sàrl, à Courtedoux, CHE-475.134.313, Rue du Creugenat 124L, 2905 Courtedoux, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
12.12.2014.
But:
Manutention et tous transports (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 12.12.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Durrer, Alexandre Ramon, de Kerns, à Courtedoux, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Rais, Christian Rémy, de Develier, à Alle, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publication number: 2521916, Commercial Registry Office Jura, (670)
Rais et fils transports, à Alle, CH-677.2.001.474-5, Transports de matériaux en tous genres, Société en nom collectif (FOSC no 201 du 16.10.1989, p. 4198).
Nouvelle nature juridique:
Raison individuelle.
Nouvelle raison de commerce:
Rais transports. L'associé Rémy Rais est décédé le 24.04.2004. La société est dissoute et radiée suite à ce décès. Continuation des affaires au sens de l'art. 579 CO par l'associé restant.
Personne et signature radiée:
Rais, Rémy, de Develier, à Alle, associé, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Rais, Christian, de Develier, à Alle, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: associé].