Reports for Orhan Rahimi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Orhan Rahimi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005607381, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Arianova AG, in Thalwil, CHE-182.473.865, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412064).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rahimi, Orhan, von Bonstetten, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Chilelli, Marco, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005412064, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Arianova AG, in Thalwil, CHE-182.473.865, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2022, Publ. 1005384008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chilelli, Andrea, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rahimi, Orhan, von Bonstetten, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004773720, Commercial Registry Office Aargau, (400)
B & O Gips + Fassaden GmbH, in Wohlen (AG), CHE-442.815.004, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, Publ. 4226677).
Firma neu:
B & O Gips + Fassaden GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rahimi, Orhan, von Bonstetten, in Wohlen (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].