Reports for Andrea Räfle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Andrea Räfle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5717876, Commercial Registry Office Zurich, (20)
genossenschaft infolink, in Zürich, CH-020.5.900.801-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, S. 28, Publ. 5330922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrmann Stettbacher, Lotti, von Trüllikon, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Räfle, Andrea, von Basel, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Erika, von Wald ZH, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4735430, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Infolink, in Zürich, CH-020.5.900.801-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2007, S. 22, Publ. 4184464).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wartenweiler, Johannes, von Bischofszell, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häne Nussbaumer, Ursula, von Kirchberg SG und Oberägeri, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räfle, Andrea, von Basel, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riklin, Adrian, von Ernetschwil, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2380312, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Lotti Herrmann GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.048.283-5, Abwicklung von EDV- und Beratungsmandaten aller Art usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 06.07.2000, S. 4591).
Statutenänderung:
20.07.2004.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann Stettbacher, Lotti, von Trüllikon, Buchs ZH und Dübendorf, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: in Rudolfingen (Trüllikon), mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Räfle, Andrea, von Basel, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.