Reports for Christian Raboud
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christian Raboud
Newest SOGC notifications: Christian Raboud
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5162864, Commercial Registry Office Valais
Pharmionic Systems SA, à Sion, CH-626.3.009.577-1, Société anonyme (FOSC no 253 du 28.12.2004, p. 22, publ. 2614350).
Modification des statuts:
18.06.2009.
Personnes et signatures radiées:
Gaillard, Pierre-Alain, de Ardon et Sion, à Zurich, secrétaire, sans droit de signature;
Raboud, Christian, de Vionnaz, à Brig-Glis, administrateur, sans droit de signature;
'Eric Rossier', à Sion, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
BDO Visura (Valais) SA, à Sion (CH-626.3.011.010-2), organe de révision;
Métry, Jean-Michel Dr, de Albinen, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président].
Publication number: 4741104, Commercial Registry Office Valais
Centre de Compétences Financières SA, à Sion, CH-626.3.009.094-8, société anonyme (FOSC no 112 du 12.06.2008, p. 18, publ. 4520288).
Personne et signature radiée:
Raboud, Christian, de Vionnaz, à Brig-Glis, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne:
Blatter, Edi, de Brig-Glis, à Saint-Maurice, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Publication number: 3207042, Commercial Registry Office Jura, (670)
Chempharm Allnet Sàrl, à Porrentruy, CH-670.4.003.783-3, Prestations dans les domaines du marketing, de la technologie, du droit des marques et des brevets, Société à responsabilité limitée (FOSC no 172 du 06.09.2005, p. 9, publ. 3005488).
Modification des statuts:
11.01.2006.
Personnes et signatures radiées:
Saxer, Herbert, de Hägglingen, à Les Emibois-Muriaux (Muriaux), associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
Paupe, Corinne, de Soubey, à Boncourt, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Raboud, Christian, de Vionnaz, à Brig (Brig-Glis), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.--.