Reports for Emanuel Raaflaub
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Emanuel Raaflaub
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2589129, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung für Tourismus Saanenland, in Saanen, CHE-336.448.345, c/o Bergbahnen Destination Gstaad AG, Promenade 41, 3780 Gstaad, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
06.01.2016.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt auf gemeinnütziger Grundlage die Förderung des Tourismus sowie einer sinnvollen Freizeitgestaltung in den Berggebieten Saanenland und Pays-d'Enhaut. Sie unterstützt touristische Institutionen und Betriebe wie die Bergbahnen in der Region Saanenland und Pays-d'Enhaut. Sie kann sich an solchen Institutionen beteiligen. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung in der Region Saanenland und Pays-d'Enhaut tätig. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Die Stiftung verfolgt öffentliche bzw. gemeinnützige Zwecke und ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Die Stiftung verfolgt keinen Erwerbszweck und strebt keinen Gewinn an.
Eingetragene Personen:
Bach, Marcel, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raaflaub, Emanuel, von Saanen, in Turbach (Saanen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boder, Frédéric, von Orvin, in Prangins, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Heinz, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T & R Oberland AG ( CHE-104.971.239), in Lenk im Simmental (Lenk), Revisionsstelle.
Publication number: 7213506, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gstaad Saanenland Tourismus, in Saanen, CH-092.6.001.316-8, Verein (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, Publ. 6135816).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehrli, Eric, von Lauenen, in Rougemont, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raaflaub, Emanuel, von Saanen, in Turbach (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kneubühler, Michael, von Willisau Land, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ringier, Christoph, von Zofingen, in Schönried (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherz, Andrea Ernst, von Saanen und Reichenbach im Kandertal, in Gstaad (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschannen, Reto, von Wohlen bei Bern, in Saanen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauswirth, Christa, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matti, David, von Saanen, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehrli, Marcel Mathias, von Lauenen, in Lauenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tinner, Hanspeter, von Sennwald, in Wangen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Barbara, von Wittnau, in Lauenen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6208466, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Gstaad Snowsports, in Saanen, CH-092.5.017.597-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2010, S. 3, Publ. 5822628).
Statutenänderung:
09.12.2010.
Firma neu:
Genossenschaft Gstaad Snowsports, offizielle Schweizer Ski- und Schneesportschule Gstaad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raaflaub, Emanuel, von Saanen, in Turbach (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauswirth, Beatrice, von Saanen, in Saanen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauswirth, Arnold, von Saanen, in Saanen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Björn, von Lauenen, in Lauenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.