Reports for Hugo Fernando Quiroz Vinueza
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hugo Fernando Quiroz Vinueza
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004920132, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Good Services titulaire Florentin Rivas, bisher in Thunstetten, CHE-441.370.531, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2019, Publ. 1004698816).
Firma neu:
Good Services Florentin Rivas.
Sitz neu:
Riehen.
Domizil neu:
Rauracherstr. 177, 4125 Riehen.
Zweck neu:
Renovation und Umbau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quiroz Vinueza, Hugo Fernando, belgischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3707869, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Centro Misionero Internacional CMI Olten, in Olten, CHE-206.954.382, bei Alicia Altagracia Morel De Moser, Reiserstrasse 73, 4600 Olten, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
20.04.2017. 21.06.2017.
Zweck:
Betrieb einer evangelisch freikirchlichen Gemeinde unter gleichem Namen, weiter vertritt er die Gemeinde gegenüber Staat und weiterer Öffentlichkeit. Er befasst sich ausschliesslich mit weltlichen Angelegenheiten.
Mittel:
Freiwillige Beiträge der Zehnten-Gabe und Opfer der Kirchenmitglieder und Besucher, Beiträge von Gönnern, Behörden usw., Erträge aus Sammlungen, Vermächtnissen und Schenkungen, Zinsen des Grundkapitals, Überschüsse aus Anlässen, Kongressen und Festanlässen, Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Quiroz Vinueza, Hugo Fernando, belgischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer-Vieira Barboza, Luisete, von Trub, in Wangen bei Olten, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morel De Moser, Alicia Altagracia, dominikanische Staatsangehörige, in Olten, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Maria Clarice, von Schmiedrued, in Schmiedrued, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3075325, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
CENTRO MISIONERO INTERNACIONAL - CMI, bisher in Brislach, CHE-201.431.289, Verein (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2013).
Gründungsstatuten:
01.07.2012.
Statutenänderung:
22.06.2016.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Hugo Fernando Quiroz Vinueza, Ormalingerweg 3, 4058 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melo, Jacinta, dominikanische Staatsangehörige, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jimenez, Rosalia, italienische Staatsangehörige, in Brislach, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quiroz Vinueza, Hugo Fernando, belgischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chara, Alexandra, kolumbianische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taormina-Rodriguez Bogadi, Ana Virginia, von Winterthur, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urrea sposata Andreani, Sandra Rocio, italienische Staatsangehörige, in Sissach, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.