Reports for Rémi Gaspard Edmond Purguette-Guigonnet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Rémi Gaspard Edmond Purguette-Guigonnet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1006100218, Commercial Registry Office Valais, (621)
PURGUETTE IMMO Sàrl, à Martigny, CHE-300.396.461, c/o Rémi Gaspard Edmond Purguette-Guigonnet et Catherine Cécile Patricia Ruocco, Rue de la Scierie 5, 1920 Martigny, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
19.07.2024.
But:
La société a pour but toutes activités dans le domaine de l'immobilier, soit notamment l'achat, la vente, la construction, la rénovation, la location, l'administration, la gestion de biens immobiliers à l'exclusion des opérations prohibées par la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). Elle peut effectuer toutes opérations en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises, accorder des prêts ou des garanties à ses associés ou à des sociétés du même groupe et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 19.07.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Purguette-Guigonnet, Rémi Gaspard Edmond, de Martigny, à Martigny, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Ruocco, Catherine Cécile Patricia, de Martigny, à Martigny, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005982611, Commercial Registry Office Valais, (621)
Globât Immo Sàrl, à Martigny, CHE-401.659.362, société à responsabilité limitée (No. FOSC 56 du 21.03.2023, Publ. 1005705670).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Purguette-Guigonnet, Rémi Gaspard Edmond, de Martigny, à Martigny, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Giroud, Lionel, de Martigny, à Martigny-Combe, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 105 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 70 parts sociales de CHF 100.00];
De Iaco, Kevin Arnaldo, de Martigny, à Saxon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 105 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 70 parts sociales de CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005705670, Commercial Registry Office Valais, (621)
OCTO'INVEST Sàrl, à Martigny-Combe, CHE-401.659.362, société à responsabilité limitée (No. FOSC 145 du 28.07.2022, Publ. 1005531423).
Modification des statuts:
21.02.2023.
Nouvelle raison sociale:
Globât Immo Sàrl.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
Rue des Finettes 55, 1920 Martigny.
Nouveau but:
La société a pour but toutes opérations liées au domaine de l'administration, de la vente, du courtage, de la construction-vente, de la promotion, de la rénovation, de l'architecture et toutes autres opérations touchant des immeubles, achats compris. Elle peut acquérir des biens matériels et immatériels, acheter et vendre des immeubles, participer à d'autres entreprises et les gérer, créer et gérer des succursales en Suisse et à l'étranger. En outre, la société pourra accomplir tous actes en rapport direct ou indirect avec son but, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers.
Inscription ou modification de personne(s):
De Iaco, Kevin Arnaldo, de Martigny, à Saxon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: De Iaco, Kevin, à Fully];
Purguette-Guigonnet, Rémi Gaspard Edmond, de Martigny, à Martigny, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Purguette-Guigonnet, Rémi].