Reports for Guy Puech
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Guy Puech
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006111868, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Altersis Performance AG, in Basel, CHE-109.703.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2020, Publ. 1004798234).
Statutenänderung:
09.08.2024.
Firma neu:
Qim Info Basel AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Qim Info Basel SA).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Puech, Guy, französischer Staatsangehöriger, in Bouc Bel Air (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hanin, Makram, von Basel, in Hegenheim (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirchmeier, Roman Marcel, von Glarus Nord, in Frauenfeld, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tea épouse Prud'homme, Julie, französische Staatsangehörige, in Nyon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Michael Blatt, Andreas Leibundgut oder Sébastien Gilbert Mickaël Buet;
Blatt, Michael, französischer Staatsangehöriger, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Gaspard Flieder, Larissa Anne Cain oder Julie Tea épouse Prud'homme;
Leibundgut, Andreas, von Affoltern im Emmental, in Koppigen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Gaspard Flieder, Larissa Anne Cain oder Julie Tea épouse Prud'homme [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Buet, Sébastien Gilbert Mickaël, französischer Staatsangehöriger, in Neydens (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Gaspard Flieder, Larissa Anne Cain oder Julie Tea épouse Prud'homme;
Cain, Larissa Anne, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Michael Blatt, Andreas Leibundgut oder Sébastien Gilbert Mickaël Buet;
Flieder, Gaspard, französischer Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Bas (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Michael Blatt, Andreas Leibundgut oder Sébastien Gilbert Mickaël Buet.
Publication number: HR02-1004798234, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Altersis Performance AG, in Basel, CHE-109.703.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Tobias, von Willisau, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puech, Guy, französischer Staatsangehöriger, in Bouc Bel Air (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Leibundgut, Andreas, von Affoltern im Emmental, in Koppigen, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kirchmeier, Roman Marcel, von Glarus Nord, in Frauenfeld, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4190595, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Sword Performance Solutions AG, in Basel, CHE-109.703.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3873297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mottard, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Borex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hnin, Makram, tunesischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jacques Mottard;
Leibundgut, Andreas, von Affoltern im Emmental, in Koppigen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jacques Mottard;
Sager, Tobias, von Willisau, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jacques Mottard.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puech, Guy, französischer Staatsangehöriger, in Bouc Bel Air (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fourtemberg, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.