Reports for Samuel Probst
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Samuel Probst
Holdings
Newest SOGC notifications: Samuel Probst
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005677062, Commercial Registry Office Valais, (600)
VOWEG AG, in Leuk, CHE-109.322.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005290294).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Samuel, von Reigoldswil, in Yverdon-les-Bains, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Urs, von Schlossrued, in Payerne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volken, Martin, von Fiesch, in Termen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Volken, Stephan, von Fiesch, in Bitsch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Volken, Anja, von Fiesch, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Volken, Manfred, von Fiesch, in Bitsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005504929, Commercial Registry Office Berne, (36)
Frédéric Steiner Holding AG, in Bern, CHE-344.201.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, Publ. 2786367).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Frédéric, von Eggiwil und Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Berchtold, Urs, von Schlossrued, in Payerne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kretz, Thierry Joseph Céleste, französischer Staatsangehöriger, in Villars-sur-Glâne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Samuel, von Reigoldswil, in Thielle (La Tène), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005418796, Commercial Registry Office Berne, (36)
NewRoad AG (NewRoad SA) (NewRoad Ltd.), in Bern, CHE-180.873.366, Rehhagstrasse 3, 3018 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.02.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen, insbesondere die Forschung und Entwicklung, und die Herstellung von Waren in den Bereichen Baustoffe, Energie, Chemie und Anlagebau sowie den Handel mit Waren aller Art. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder elektronisch.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Steiner, Frédéric, von Eggiwil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berchtold, Urs, von Schlossrued, in Payerne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kretz, Thierry Joseph Céleste, französischer Staatsangehöriger, in Villars-sur-Glâne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Samuel, von Reigoldswil, in Thielle (La Tène), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossier, Joël Stéphane, von Saillon, in Vionnaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.