Reports for Beat Preiswerk
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Preiswerk
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006094405, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Baugenossenschaft Opfikon, in Opfikon, CHE-101.661.794, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2022, Publ. 1005472655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bötschi, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwaighofer, Markus, von Opfikon, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlepfer, Thomas Franz, von Appenzell, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Preiswerk, Beat, von Basel, in Opfikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1817687, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fuerte AG, in Zürich, CHE-100.957.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2013, Publ. 1068609).
Statutenänderung:
03.11.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 30.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KBT Revisions AG, in Zürich (CH-020.4.001.271-6), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preiswerk, Beat, von Basel, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Schläpfer, Thomas, von Speicher, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Publication number: 1068609, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fuerte AG, in Zürich, CH-020.3.023.573-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2008, S. 18, Publ. 4337076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Kurt, von Schänis, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Marc Till, von Zollikon, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preiswerk, Beat, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].