Reports for Verena Pravettoni
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Verena Pravettoni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6482908, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Personalvorsorgestiftung der ABN AMRO Bank (Switzerland) AG, in Basel, CH-270.7.000.990-5, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, S. 0, Publ. 6408834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Lennep, Reinout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pravettoni, Verena, von Laufen-Uhwiesen und Tägerig, in Sumirago (IT), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verbeek, Daphne, niederländische Staatsangehörige, in Carouge GE, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Comment, Edouard, von Courgenay, in La Conversion, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cramb, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Borex, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5787592, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Personalvorsorgestiftung der ABN Amro Bank (Schweiz), in Basel, CH-270.7.000.990-5, Stiftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 7, Publ. 5297402).
Urkundenänderung:
08.06.2010.
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der ABN AMRO Bank (Switzerland) AG.
Domizil neu:
c/o ABN AMRO Bank (Switzerland) AG, Zweigniederlassung Basel , Aeschengraben 9, 4051 Basel.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 6 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietschi, Dr. Willi, von Lenzburg, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirsch, Dick, niederländischer Staatsangehöriger, in Crassier, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bleichenbacher, Dominique, von Mörschwil, in Schindellegi , Mitglied der Stiftungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Lennep, Reinout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Fabio, von La Brillaz, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wädenswil];
Lehmann, Claudio, von St. Gallen, in Melano, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martens, Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pravettoni, Verena, von Laufen-Uhwiesen und Tägerig, in Sumirago (IT), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Menzago (I), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Verbeek, Daphne, niederländische Staatsangehörige, in Carouge GE, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manser, Claudia, von Appenzell, in Wetzikon ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5237252, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ABN Amro Bank (Schweiz), in Zürich, CH-020.3.900.987-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 35, Publ. 5153888).
Statutenänderung:
20.08.2009.
Firma neu:
ABN Amro Bank (Switzerland) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küpfer, Peter, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Fattouh, Wassim, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Maisières, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleichenbacher, Dominique, von Mörschwil, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Freienbach, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Mahrer, Andreas, von Möhlin, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Kotrba, Anna, von Zürich, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pravettoni, Verena, von Laufen-Uhwiesen, in Menzago (IT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Locher Auf der Maur, Susanne, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Krämer, Jacqueline, deutsche Staatsangehörige, in Neuheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Dubs, Susanne, von Zürich, in Hersberg, mit Kollektivprokura zu zweien.