Reports for Guy Praplan
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Guy Praplan
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3662595, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation du Casino de Crans-Montana, à Crans-Montana, CHE-109.918.034, fondation (No. FOSC 5 du 09.01.2017, Publ. 3270381).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Praplan, Guy, de Icogne, à Lens, secrétaire général, avec signature collective à deux;
Berclaz, Jean Louis, de Crans-Montana, à Lens, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire général;
Kamerzin, Sidney, de Icogne, à Sierre, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire général;
Tissières, Jean Paul, de Saint-Léonard, à Lens, membre, trésorier, avec signature collective à deux avec le secrétaire général;
Crettol, Elvire, de Crans-Montana, à Lens, membre, sans droit de signature;
Lamon Bagnoud, Sylvie, de Lens, à Lens, membre, sans droit de signature;
Robyr, Benoît, de Crans-Montana, à Lens, membre, sans droit de signature.
Publication number: 2757869, Commercial Registry Office Valais, (626)
Les Trois Sources SA, à Lens, CHE-102.703.656, société anonyme (No. FOSC 227 du 24.11.2014, Publ. 1838495).
Nouvelle raison sociale:
Les Trois Sources SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 18.03.2016.
Adresse de liquidation:
c/o Guy Praplan, Route des Mélèzes 3, Case postale 283, 3963 Crans-Montana 1.
Inscription ou modification de personne(s):
Praplan, Guy, de Icogne, à Lens, administrateur unique et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Icogne, administrateur unique avec signature individuelle].
Publication number: 1789203, Commercial Registry Office Valais, (626)
Vacances Neige SA No 39, à Montana, CHE-103.026.025, société anonyme (No. FOSC 102 du 31.05.2010, p. 22, Publ. 5653078).
Nouvelle autre adresse:
c/o Me Guerric Canonica, avocat, 15, rue Pierre-Fatio, Case postale 3782, 1211 Genève 3.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Praplan, Guy, de Icogne, à Lens, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Canonica, Guerric, de Capriasca, à Choulex, administrateur unique, avec signature individuelle.