Reports for Werner Urs Prantl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Urs Prantl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004802296, Commercial Registry Office Berne, (36)
BVG-Sammelstiftung Jungfrau, in Interlaken, CHE-109.377.629, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biehler-Ruch, Anita, von Bleienbach, in Wynigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Werner Urs Prantl oder Ulrich genannt Ueli Stähli;
Prantl, Werner Urs, von Niederhasli, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biehler, Ronald, von Bleienbach, in Wynigen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stähli, Ulrich genannt Ueli, von Interlaken, in Interlaken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004452110, Commercial Registry Office Berne, (36)
Watt 2000 Immo GmbH, in Interlaken, CHE-115.194.592, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, Publ. 5343458).
Statutenänderung:
04.09.2018.
Sitz neu:
Unterseen.
Domizil neu:
Beatenbergstrasse 111, 3800 Unterseen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prantl, Werner, von Niederhasli, in Interlaken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenger, Alfred, von Habkern, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2860199, Commercial Registry Office Berne, (36)
Prantl + Aerni Ingenieure AG, in Matten bei Interlaken, CHE-114.644.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, Publ. 6078926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prantl, Werner, von Niederhasli, in Interlaken, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Gnehm, Vinzenz, von Bäretswil, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten, Christoph, von Saanen, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].