Reports for Andreas Posch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Andreas Posch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005945915, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Amselhof Interactive GmbH, in Winterthur, CHE-181.408.500, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005092632).
Firma neu:
Amselhof Interactive GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Posch, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004985725, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Expert Medien Verlag GmbH, in Winterthur, CHE-206.596.242, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004817742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Posch, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nogara, Raphael Siddhartha Tao, von Tägerwilen, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR01-1004915774, Commercial Registry Office Zurich, (20)
droot ag, in Winterthur, CHE-224.196.082, Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.06.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Software sowie das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Jud, Daniel, von Benken (SG), in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Posch, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-273.019.083), in Frauenfeld, Revisionsstelle.